THE IVY TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 12 Mai 2003: Cofrestrwyd
- 09 Mawrth 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1.61k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 12 Tachwedd 2007 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | 31 Hydref 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST EXECUTED 20 SEPTEMBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING WITHIN TRADITIONAL WOODCRAFT, HORTICULTURE AND BASIC LIFE SKILLS FOR THOSE WITH LEARNING DISABILITIES, SUFFERING FROM MENTAL HEALTH PROBLEMS, SUFFERING FROM ADDICTION OR HOMELESSNESS WITHIN THE AREA OF HERTFORDSHIRE, ENGLAND ("THE AREA OF BENEFIT").
Maes buddion
HERTFORDSHIRE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window