Hanes ariannol ELLEN MACARTHUR CANCER TRUST
Rhif yr elusen: 1096491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.18m | £1.12m | £1.79m | £1.43m | £1.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.60m | £1.00m | £1.31m | £1.76m | £1.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £23.15k | £348 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.10m | £1.08m | £1.77m | £1.40m | £1.64m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £57.27k | £23.49k | £6.10k | £20.47k | £9.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £421.50k | £25.00k | £0 | £12.50k | £12.50k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.45k | £18.38k | £18.60k | £23.11k | £32.48k | |
|
Incwm - Arall | £5.32k | £0 | £0 | £0 | £6.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £48.73k | £0 | £11.00k | £29.37k | £24.75k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.26m | £747.84k | £1.01m | £1.35m | £1.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £324.35k | £245.75k | £286.98k | £396.39k | £371.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.91k | £10.81k | £11.88k | £12.85k | £14.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.42k | £2.32k | £3.64k | £5.42k | £4.45k | |
|
Gwariant - Arall | £9.91k | £10.81k | £11.88k | £12.85k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.