Hanes ariannol CITIZENS ADVICE STROUD & COTSWOLD DISTRICTS LTD

Rhif yr elusen: 1096398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £250.71k £614.04k £730.81k £693.98k £754.78k
Cyfanswm gwariant £443.81k £502.86k £591.78k £554.24k £735.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £11.80k £51.82k £26.50k £1.94k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £280.91k £314.79k £454.03k £431.41k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £84.04k £66.93k £41.04k £60.15k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £196 £399 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £529.74k £663.41k £652.69k £693.68k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £70 £71 £245 £956
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £50.00k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £434.01k £553.02k £509.00k £689.71k
Gwariant - Ar godi arian N/A £68.85k £38.76k £45.24k £45.45k
Gwariant - Llywodraethu N/A £4.15k £4.54k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £20.84k £2.10k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0