ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE STROUD & COTSWOLD DISTRICTS LTD
Rhif yr elusen: 1096398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Hammond | Cadeirydd | 05 June 2019 |
|
|
||||
Ian Michael George Buswell | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Paul Blacker | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Christopher William Youard Underhill | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Andrew Lindsay | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Whaley | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Barry O'Driscoll | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Dr Martin Cook | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
JULIET KILTY | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.