Ymddiriedolwyr SAIL TRAINING INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1096846

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James George | Cadeirydd | 22 November 2024 |
|
|
||||
Philip Cotton | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Lucy Gross Mudie | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Jack Michael Dignan | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Jill Kathryn Hughes | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Diana Galpin | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Einar Corwin | Ymddiriedolwr | 28 January 2016 |
|
|
||||
Murray Henstock | Ymddiriedolwr | 17 November 2014 |
|
|
||||
LENA Weweler | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.