Hanes ariannol THE BRITISH INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS
Rhif yr elusen: 1101575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £275.27k | £311.64k | £283.70k | £436.16k | £428.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £221.71k | £235.49k | £313.34k | £400.32k | £419.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £71.56k | £34.84k | £119.46k | £237.57k | £127.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.