HOMELESS IN TEIGNBRIDGE SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Relief of poverty amongst people who are, or may soon be, homeless or inadequately housed, through support programmes, advice and assistance concerning accommodation, food, clothing, hygiene and other basic needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,100 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 21 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1141844 KINGSKERSWELL SUMMER MOON TRUST
- 15 Mai 2003: Cofrestrwyd
- NARGS (Enw gwaith)
- CHRISTIANS TOGETHER, NEWTON ABBOT RENT-DEPOSIT GUARANTEE SCHEME (Enw blaenorol)
- CHRISTIANS TOGETHER, NEWTON ABBOT RENT-DEPOSIT GUARANTEE SCHEME AND TEIGNBRIDGE NIGHTSTOP (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID NICHOLAS COX | Cadeirydd | 30 March 2011 |
|
|
||||
David Matthews | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Professor Chris Code | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
MIKE GOLDSMITH | Ymddiriedolwr | 14 January 2016 |
|
|
||||
TRICIA KIRKBY | Ymddiriedolwr | 06 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.54k | £57.49k | £176.64k | £123.76k | £123.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.07k | £46.02k | £58.58k | £31.30k | £59.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.55k | £1.45k | £25.00k | N/A | £2.10k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Mai 2024 | 119 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Mai 2024 | 119 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19/11/2002 AS AMENDED ON 15/04/2003 AS AMENDED ON 30/11/2004 AS AMENDED ON 29/03/2011
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY AMONGST PEOPLE WHO ARE, OR ARE MAY SOON BE, HOMELESS OR INADEQUATELY HOUSED, THROUGH SUPPORT PROGRAMMES, ADVICE AND ASSISTANCE CONCERNING ACCOMMODATION, FOOD, CLOTHING, HYGIENE AND OTHER BASIC NEEDS
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE TEIGNBRIDGE DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Abbrook Farm
Kingsteignton
NEWTON ABBOT
TQ12 3PS
- Ffôn:
- 01626906371
- E-bost:
- info@hitsfoodbank.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window