HOSPITIUM SANCTI IOANNI ELEMOSINARII - POLISH VOLUNTEERS OF SAINT JOHN THE ALMSGIVER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is formed by volunteers of Polish origin who seek to help the poor and sick, following in the footsteps of St John the Almsgiver, to advance the Christian religion and relieve sickness, poverty and distress, in particular but not exclusively to Poles or those of Polish descent.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
- Ffrainc
- Gwlad Pwyl
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLADYSLAW CIECHANOWSKI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COUNTESS MARIA-HELENA ZAMOYSKA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92 | £0 | £4.98k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.03k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Tachwedd 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Tachwedd 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 MARCH 2002 AS AMENDED 11 MAY 2003
Gwrthrychau elusennol
1 ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION 2 RELIEVE SICKNESS, POVERTY AND DISTRESS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY POLES OR THOSE OF POLISH DESCENT BUT WITHOUT THE GENERALITY OF THE FOREGOING BY OFFERING SUCH CHARITABLE ASSISTANCE TO RELIEVE THEIR NEEDS. THE CHARITY'S AREA OF ACTIVITY IS THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
UNITED KINGDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ULICA JAGODY 2
WARSAW 04-862
- Ffôn:
- 0048667661940
- E-bost:
- mhzamoyska@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window