THE WOMEN'S CENTRE CORNWALL LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve the distress and isolation of women and teenage girls who have experienced sexual violence and domestic violence by offering them free confidential services. To empower, train and support women through volunteering. To raise awareness and to educate individuals, organisations and communities on issues of sexual violence and domestic violence, thereby prompting better provision, preventi
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,938,726
Roddion a chymynroddion | £1.93m | |
Weithgareddau elusennol | £2.58k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £800 | |
Buddsoddiadau | £7.16k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,656,471
Codi arian | £41.66k | |
Weithgareddau elusennol | £1.61m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £621,179 o 6 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £41.66k | |
Gwariant elusennol | £1.61m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £282.26k |
Pobl

54 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cernyw
- Dorset
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 10 Medi 2003: Cofrestrwyd
- WOMEN'S RAPE AND SEXUAL ABUSE CENTRE (CORNWALL) LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avril Lewis | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Zoe Norman | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Izzy Galloway | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Dr Katharine Anne Orchel | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Chloe Bines | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Karen Marcia Wilson | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|||||
Claire Davies | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £849.09k | £1.09m | £1.29m | £1.36m | £1.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £827.37k | £980.14k | £1.09m | £1.31m | £1.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £372.70k | £848.31k | £839.90k | £621.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £576.14k | £753.03k | £1.17m | £1.36m | £1.93m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £3.50k | £4.72k | £10 | £800 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £271.95k | £328.73k | £117.25k | £6.52k | £2.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £708 | £193 | £402 | £2.23k | £7.16k | |
|
Incwm - Arall | £296 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £826.47k | £980.14k | £1.09m | £1.30m | £1.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £10.95k | £41.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.62k | £9.32k | £16.89k | £13.67k | £15.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £894 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £74.34k | £63.03k | £55.06k | £49.51k | £46.21k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £566.13k | £674.62k | £890.24k | £1.04m | £1.29m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £72.85k | £64.71k | £70.37k | £159.49k | £126.68k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02/11/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/02/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/03/2012 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21/03/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 25 JAN 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 02 MAY 2018
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE AND MAINTAIN A COMMUNITY BASED WOMEN’S CENTRE, BY WOMEN FOR WOMEN, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECTS OF IMPROVING THE LIFE OF WOMEN AND GIRLS. 2. TO RELIEVE THE DISTRESS OF WOMEN AND TEENAGE GIRLS WHO HAVE EXPERIENCED OR ARE EXPERIENCING SEXUAL ABUSE AND SEXUAL VIOLENCE AND/OR DOMESTIC ABUSE AND SUPPORT ALL VICTIMS TO ACCESS APPROPRIATE SERVICES. 3. TO EDUCATE AND RAISE AWARENESS OF THESE ISSUES. 4. TO TRAIN TO A PROFESSIONAL STANDARD ALL THOSE THAT WILL PROVIDE SERVICES THAT FURTHER THE PURPOSES OF THE COMPANY.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE CORNWALL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX 39
BODMIN
PL31 1XF
- Ffôn:
- 0120876466
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window