MEADOWHALL EDUCATION CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the charity is the advancement of education by providing training to schools, colleges, community groups and other organisations within the region. In addition to this the provision of recreational or other leisure facilities provides for a more holistic approach to training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Cyfanswm incwm:
£1,504,263
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £249.97k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.24m | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £13.80k |
Cyfanswm gwariant:
£2,095,157
Codi arian | £1.26m | |
Weithgareddau elusennol | £834.30k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.26m | |
Gwariant elusennol | £834.30k |
Pobl

48 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 28 Ionawr 2003: Cofrestrwyd
- THE SOURCE AT MEADOW HALL (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilary Brearley | Cadeirydd | 02 October 2020 |
|
|
||||
Ms Nichola Jones | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Nichola Jones | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Ruth Elizabeth Willis | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|||||
Paul Turpin | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Bisharat Sharif | Ymddiriedolwr | 02 October 2020 |
|
|
||||
Paul Vandrill | Ymddiriedolwr | 02 October 2020 |
|
|
||||
Laura Clair Ellis-Kendrick | Ymddiriedolwr | 02 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.13m | £3.10m | £1.92m | £1.90m | £1.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £1.83m | £2.43m | £2.40m | £2.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £267.02k | £269.08k | £1.38m | £1.36m | £1.24m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £865.79k | £696.39k | £230.40k | £236.68k | £249.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.13m | £312.02k | £297.76k | £13.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.26m | £1.54m | £848.49k | £875.98k | £834.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £62.30k | £292.67k | £1.58m | £1.53m | £1.26m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.77k | £18.77k | £40.08k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £944.05k | £459.19k | £353.39k | £335.19k | £145.39k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £243.81k | £243.81k | £243.81k | |
|
Cyfanswm asedau | £743.07k | £2.35m | £1.29m | £717.68k | £308.60k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £611.94k | £463.91k | £110.27k | £88.72k | £94.69k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Mawrth 2021 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Mawrth 2021 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 MARCH 2002. as amended on 12 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND WITHOUT LIMITING THE GENERAL SCOPE OF THIS SUB-CLAUSE BY (A) PROVIDING EDUCATION AND TRAINING IN ALL FORMS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO EDUCATION AND TRAINING PROVIDED REMOTELY THROUGH ELECTRONIC COMMUNICATION SYSTEMS SUCH AS THE INTERNET) TO THE INHABITANTS OF SOUTH YORKSHIRE ("THE REGION"); AND (B) PROVIDING FACILITIES FOR SCHOOLS, COLLEGES, COMMUNITY GROUPS AND OTHER ORGANISATIONS WITHIN THE REGION; 3.2 THE PROVISION OF RECREATIONAL OR OTHER LEISURE TIME FACILITIES.
Maes buddion
SHEFFIELD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LEONARD CURTIS
FOUNTAIN PRECINCT
BALM GREEN
SHEFFIELD
S1 2JA
- Ffôn:
- 01142859512
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window