Hanes ariannol BRITISH SOMALI COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1099490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.67k | £128.48k | £159.03k | £25.98k | £97.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.28k | £103.68k | £86.87k | £80.23k | £91.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £31.00k | N/A | £8.00k | N/A | £21.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.