NATIONAL GROCERS BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We tackle hardship amongst those who have worked or are working in the grocery trade, whether in manufacturing, distribution, wholesale or retail. We give financial help via regular and one-off crisis grants, and supply essential household items and independent living aids. We offer practical and emotional support for a wide range of personal and welfare issues via our 24/7 helpline and website.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£15,850,964
Roddion a chymynroddion | £2.38m | |
Weithgareddau elusennol | £13.08m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £392.71k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£15,728,287
Codi arian | £9.02m | |
Weithgareddau elusennol | £6.70m | |
Arall | £6.31k |
£521,593 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £9.02m | |
Gwariant elusennol | £6.70m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £122.68k |
Codi arian a Arall Gwariant | £9.02m | |
Gwariant elusennol | £6.70m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £644.27k |
Pobl

53 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
648 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 3 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Awst 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 1109578 THE CONFECTIONERS BENEVOLENT FUND
- 25 Mawrth 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 803723 THE TESCO RETIRED STAFF ASSOCIATION CARING FUND
- 24 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 260075 THE CHARITABLE FUND OF THE JOINT INDUSTRIAL COUNCI...
- 10 Chwefror 2003: Cofrestrwyd
- GROCERYAID (Enw gwaith)
- CARAVAN (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSTON ARTHUR MARK SMITH | Cadeirydd | 21 February 2008 |
|
|
||||
Alison Cheung | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Richard Crampton | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Mark Richard Williamson | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Hayley Tatum | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
DAWOOD PERVEZ | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|||||
Mark McKenzie | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
Louise Anne Stigant | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Murray | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
LORRAINE DENISE HENDLE | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||
HELEN MARY TUCKER | Ymddiriedolwr | 19 July 2016 |
|
|
||||
JASON CHARLES UTTLEY | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
|
||||
MARK PAUL SMITH | Ymddiriedolwr | 16 December 2013 |
|
|
||||
BART WALLACE DALLA MURA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.02m | £8.73m | £12.23m | £14.61m | £15.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.67m | £6.67m | £12.39m | £14.41m | £15.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £31.82k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.07m | £5.15m | £2.26m | £2.25m | £2.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.67m | £3.36m | £9.50m | £12.08m | £13.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £279.29k | £223.11k | £239.50k | £275.05k | £392.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £280.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.07m | £5.05m | £5.60m | £5.56m | £6.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.60m | £1.62m | £6.78m | £8.84m | £9.02m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £210.69k | £0 | £0 | £184.82k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.31k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.16m | £1.17m | £1.30m | £1.48m | £1.47m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £7.33m | £8.95m | £9.90m | £9.58m | £10.40m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.77m | £7.60m | £7.88m | £10.97m | £13.44m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.34m | £5.33m | £6.13m | £9.46m | £12.10m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/12/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/11/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/10/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/02/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/02/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27 JUN 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE:- 3.1.1 THE RELIEF OF PERSONS IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE WHO: (A) ARE OR HAVE BEEN ENGAGED IN THE GROCERY TRADE, IN ANY CAPACITY; OR (B) ARE THE SURVIVING SPOUSE, CIVIL PARTNER OR OTHERWISE LONG TERM PARTNER OR CHILD (OR OTHER DEPENDANT OR FORMER DEPENDANT) OF PERSONS WHO HAVE BEEN ENGAGED IN THE GROCERY TRADE; AND 3.1.2 TO UNDERTAKE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES. IN THIS ARTICLE 3, “GROCERY TRADE” MEANS ANY WORK RELATING TO THE MANUFACTURING, LOGISTICS, DISTRIBUTION AND SALES OF GROCERIES OR OTHER PRODUCTS TYPICALLY SOLD IN SUPERMARKETS, WHETHER WHOLESALE OR RETAIL. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THIS DEFINITION SHALL INCLUDE THE OFF-LICENCE TRADE.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIT 2
LAKESIDE BUSINESS PARK
SWAN LANE
SANDHURST
BERKSHIRE
GU47 9DN
- Ffôn:
- 01252875925
- E-bost:
- info@groceryaid.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window