Hanes ariannol THE TORCH TRUST FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 1095904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £846.11k | £667.23k | £644.35k | £698.92k | £832.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £988.93k | £895.41k | £671.16k | £692.00k | £756.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £70.38k | £10.92k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £683.04k | £518.46k | £573.84k | £602.58k | £707.79k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £82.41k | £0 | £0 | £0 | £36.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.40k | £52.97k | £14.05k | £40.10k | £54.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38.47k | £25.43k | £34.04k | £56.24k | £33.69k | |
|
Incwm - Arall | £25.77k | £70.38k | £22.42k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £292.30k | £174.29k | £180.30k | £235.69k | £382.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £960.95k | £875.53k | £645.09k | £676.06k | £748.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.17k | £15.15k | £21.10k | £15.94k | £7.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.65k | £4.73k | £1.66k | £6.91k | £10.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £36.84k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.17k | £90 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £6.81k | £4.73k | £4.97k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.