Hanes ariannol INVICTA EAST KENT ATHLETIC CLUB
Rhif yr elusen: 1111561
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2017 | 31/01/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.56k | £94.92k | £98.46k | £88.58k | £31.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.29k | £80.06k | £96.39k | £97.70k | £30.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.