ymddiriedolwyr BUCKFASTLEIGH COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (TRUST)
Rhif yr elusen: 1101187
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tegan Hubbard-Clegg | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Sophie Blanche Lovett Walker-Haworth | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Karina Clegg | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Natalie Clark | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
Fanny Jackson | Ymddiriedolwr | 28 February 2018 |
|
|
||||
Jenna Scholz | Ymddiriedolwr | 28 February 2018 |
|
|
||||
John Michael THWAITES | Ymddiriedolwr | 28 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.