Hanes ariannol THE GUILD OF OUR LADY OF GOOD COUNSEL

Rhif yr elusen: 1096617
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £411.45k £330.37k £343.61k £329.25k £542.99k
Cyfanswm gwariant £385.72k £290.17k £402.11k £413.76k £502.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.93k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £497.74k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £45.17k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £71
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £85.37k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £472.23k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £30.15k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £3.35k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £224.79k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0