ymddiriedolwyr COLLINGHAM SCHOOL PTA
Rhif yr elusen: 1096137
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Craswell | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Emily Greaves | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Aileen Greeves | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Amy Lees | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Claire Richardson | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Paul Andrew Cook | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|||||
NICOLA AZIMIKORF | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
||||
Jane Chappell | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.