Hanes ariannol WILD YOUNG PARENTS PROJECT
Rhif yr elusen: 1097693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £558.69k | £638.94k | £784.27k | £962.15k | £967.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £471.81k | £604.79k | £559.29k | £616.72k | £789.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £171.98k | £159.00k | £198.00k | £159.00k | £159.38k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.16k | £30.00k | £183.98k | £129.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.58k | £3.69k | £59.06k | £3.75k | £28.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £556.85k | £634.51k | £724.99k | £958.40k | £938.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £262 | £735 | £212 | £7 | £1.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £471.81k | £604.22k | £559.29k | £616.72k | £789.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.24k | £0 | £3.63k | £3.82k | £3.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £571 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.