Hanes ariannol HACKNEY CYPRIOT ASSOCIATION ADVICE AND COMMUNITY CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1097727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.90k | £44.95k | £98.53k | £65.00k | £58.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.23k | £51.03k | £56.04k | £64.98k | £79.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £13.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.65k | £10.93k | £64.38k | £25.97k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.