Hanes ariannol TRIBUNAL REPRESENTATION AND APPEAL CENTRE

Rhif yr elusen: 1097228
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/04/2007 29/04/2008 29/04/2009 29/04/2010 29/04/2013
Cyfanswm Incwm Gros £10.88k £10.03k £6.94k £66.66k £0
Cyfanswm gwariant £8.66k £10.81k £8.00k £51.16k £800
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A