ymddiriedolwyr BATH MINERVA CHOIR
Rhif yr elusen: 1098142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilary Stanton | Cadeirydd | 01 October 2022 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Hannah | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|
||||
Jennifer Brooks Harris Thomas | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|
||||
Christopher McGrail | Ymddiriedolwr | 19 March 2022 |
|
|
||||
Carolyn Anne Smith | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||
REBECCA HAWKES | Ymddiriedolwr | 23 March 2015 |
|
|
||||
WILLIAM STARLING | Ymddiriedolwr | 25 October 2013 |
|
|
||||
SUSAN STRANG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANCES ANSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.