Hanes ariannol THE FRIENDS OF ST NECTAN'S STOKE

Rhif yr elusen: 1097889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.08k £101.80k £181.77k £20.71k £6.60k
Cyfanswm gwariant £31.92k £116.24k £288.47k £2.01k £3.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A