INTERNATIONAL JATT FORUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Helping the young, poor and orphan children of school age financially to continue their Education and also providing medical facilities to poor needy people where possible.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 13 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Pakistan
Llywodraethu
- 13 Awst 2003: Cofrestrwyd
- IJF (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Nawaz Cheema | Ymddiriedolwr | 25 March 2018 |
|
|
||||
SARFRAZ ANJUM KAHLON KAHLON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Ghulam Rasul Shaida | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 13/01/2020 | 13/01/2021 | 13/01/2022 | 13/01/2023 | 13/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £163 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 13 Ionawr 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 13 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 13 Ionawr 2023 | 12 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 13 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 13 Ionawr 2022 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 13 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 13 Ionawr 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 13 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 13 Ionawr 2020 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 13 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 JANUARY 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 24 JULY 2003.
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF EDUCATION IN THE LANGUAGE AND CULTURE OF THE JATT COMMUNITY (DEFINED AS THOSE PERSONS DERIVED MAINLY FROM PUNJAB AND MIRPUR AREA OF PAKISTAN AND INDIA) AND THE PROVISION OF RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, FOR THE MEMBERS OF THE JATT COMMUNITY IN THE UK.
Maes buddion
PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE UK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
64 Wellfields
Loughton
IG10 1NY
- Ffôn:
- 02036521678
- E-bost:
- grshaida@netscape.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window