Hanes ariannol ORIENTAL FINE ARTS ACADEMY OF LONDON

Rhif yr elusen: 1103602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (154 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £384.51k £146.64k £288.35k £274.95k £326.37k
Cyfanswm gwariant £352.01k £123.21k £259.10k £251.42k £347.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A