THE LISTENING CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Listening Centre provides an affordable counselling service to individuals on limited incomes who live in and around Oxford. Counsellors & Psychotherapists in training support the service on an unpaid basis.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 15 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
- TLC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Graham | Cadeirydd | 22 March 2025 |
|
|
||||
Susanne Mary Connick | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|||||
Elizabeth Ann Tapper | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.40k | £37.26k | £40.86k | £32.99k | £59.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.03k | £22.50k | £41.47k | £41.97k | £56.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ebrill 2024 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Ebrill 2024 | 71 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Mawrth 2023 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Mawrth 2023 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Chwefror 2022 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Chwefror 2022 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Chwefror 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Chwefror 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 OCTOBER 1999 AS AMENDED 18 JANUARY 2003, 21 JUNE 2003, 20 JUNE 2004, 28 APRIL 2007 AND 10 MAY 2008 as amended on 09 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
To relieve the needs of people with mental health issues in Oxfordshire and the surrounding area by the provision of counselling and psychotherapy services.
Maes buddion
BLACKBIRD LEYS AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Donnington Community Centre
Townsend Square
OXFORD
OX4 4BB
- Ffôn:
- 0000000000
- E-bost:
- admin@thelisteningcentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window