Hanes ariannol PLYMOUTH MUSIC ZONE LIMITED
Rhif yr elusen: 1100878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £408.98k | £370.89k | £364.84k | £448.90k | £213.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £386.21k | £409.07k | £343.59k | £346.39k | £352.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.85k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.85k | £2.85k | N/A | £55.18k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.