Hanes ariannol THE FRIENDS OF ST. BOTOLPH'S CHURCH, COLCHESTER

Rhif yr elusen: 1099296
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £14.46k £7.45k £4.51k £307 £1.22k
Cyfanswm gwariant £517 £38.81k £3.09k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A