THE EXOTIC ANIMAL WELFARE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 14 Mai 2003: Cofrestrwyd
- 07 Gorffennaf 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- E A W T (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.95k | £60.94k | £26.61k | £11.77k | £3.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.44k | £56.93k | £11.60k | £12.37k | £16.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 27 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 27 Mawrth 2008 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 27 Mawrth 2008 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 20 Mawrth 2008 | 414 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 20 Mawrth 2008 | 414 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 10 Mawrth 2006 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 10 Mawrth 2006 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 31 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 09 Rhagfyr 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 31 DECEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
I)TO PREVENT CRUELTY TO AND TO CARE FOR SICK AND NEGLECTED REPTILES AND OTHER EXOTIC ANIMALS. II) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND TO PROVIDE TRAINING IN THE CARE AND WELFARE OF EXOTIC ANIMALS IN CAPTIVITY III)TO PRESERVE AND PROTECT ENDANGERED SPECIES AND THEIR NATURAL HABITATS
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE WORLDWIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window