THE HEADS OF THE VALLEYS GATEWAY CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide a weekly club for adults with learning difficulties, from 18 years old+. We befriend, do craft work, games, talk, we also take members to the cinema, meals out in local pub/restaurant, day trips to South Wales/West Wales/also West Country & Midlands.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 April 2022
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Blaenau Gwent
Llywodraethu
- 26 Mehefin 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 505687 ABERTILLERY AND DISTRICT MENCAP SOCIETY
- 05 Mawrth 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEAN EVANS | Cadeirydd |
|
|
|||||
LINDSEY EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PEARL JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
YVONNE EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHELLE SAINSBURY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/04/2017 | 29/04/2019 | 29/04/2020 | 29/04/2021 | 29/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.62k | £4.30k | £6.47k | £0 | £1.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.67k | £3.99k | £4.41k | £0 | £502 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 83 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 83 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 29 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 448 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 448 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 29 Ebrill 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Ebrill 2021 | 31 Ionawr 2023 | 337 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Ebrill 2020 | 31 Ionawr 2023 | 702 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION IN THE LOCALITY OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR PEOPLE WHO HAVE NEED THEREOF BY REASON OF LEARNING DISABILITY WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
TREDEGAR
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
48 Peacehaven
TREDEGAR
Gwent
NP22 4BX
- Ffôn:
- 07977970056
- E-bost:
- PEARL.JONES1969@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window