BROXTOWE WOMEN'S PROJECT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Broxtowe Women's Project is a women's aid organisation offering a domestic violence outreach, information & awareness service in the Broxtowe Borough of Nottinghamshire. website: www.broxtowewomensproject.org.uk
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 14 Ionawr 2010: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1125946 BROXTOWE WOMEN'S PROJECT LIMITED
- 07 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
- 14 Ionawr 2010: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 28/02/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £119.09k | £146.42k | £149.28k | £110.48k | £117.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.30k | £137.89k | £119.06k | £118.87k | £107.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2009 | 17 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2009 | 14 Hydref 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 01 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 14 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 06 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 12 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 14 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 19 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 13 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 13 Ionawr 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 MAY 2002 AS AMENDED 4 JUNE 2003
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE AND PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT SERVICES DIRECTED TOWARDS THE PREVENTION OF DOMESTIC ABUSE AND SUPPORT OF PERSONS WHO HAVE SUFFERED SUCH ABUSE
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window