Hanes ariannol RICHMONDSHIRE BUILDING PRESERVATION TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1099607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £710.55k | £499.68k | £312.80k | £558.11k | £1.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £801.19k | £518.01k | £310.90k | £562.92k | £1.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £172.30k | N/A | N/A | £43.92k | £14.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.26k | N/A | N/A | £8.21k | £949.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £519.38k | N/A | N/A | £505.13k | £673.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.62k | N/A | N/A | £861 | £1.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £795.88k | N/A | N/A | £559.10k | £958.78k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.31k | N/A | N/A | £3.83k | £797.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.53k | N/A | N/A | £2.42k | £2.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.