ymddiriedolwyr RICHMONDSHIRE BUILDING PRESERVATION TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1099607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYAN CAMPBELL JOHNSTON | Cadeirydd | 19 November 2022 |
|
|
||||
Nicola Ann DAGNALL | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Nigel Bradbury | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Stephen Ibbotson | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Belinda Jane RYAN | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Robin William Casson | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Philip Leonard James Upton | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
John Yates | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
||||
John Harris | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|||||
JAMES GRAVENOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.