Ymddiriedolwyr DORE COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1097172

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER MALCOLM BRADLEY | Cadeirydd | 29 June 2012 |
|
|
||||
jean mary hope wise | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Peter Barns-Graham | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|
||||
David Edwards Bond | Ymddiriedolwr | 26 August 2015 |
|
|
||||
John Trefor Edwards | Ymddiriedolwr | 09 July 2014 |
|
|||||
CHRISTOPHER LAURENCE TOMLINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY RONALD CAPON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.