THE COLIN TURNER CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal objects of the Trust is to provide education for children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hammersmith And Fulham
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
- 03 Ionawr 2018: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.40k | £82.43k | £69.24k | £47.24k | £22.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.96k | £82.43k | £69.24k | £48.46k | £24.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2017 | 01 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2016 | 28 Medi 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2016 | 28 Medi 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2015 | 15 Mehefin 2016 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2015 | 19 Medi 2016 | 111 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2014 | 09 Rhagfyr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2014 | 18 Medi 2015 | 110 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST EXECUTED ON 20TH JANUARY 2003
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM (2) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES ANYWHERE IN THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window