ymddiriedolwyr ASSOCIATION OF ENGLISH SINGERS AND SPEAKERS
Rhif yr elusen: 1106279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH LEONARD GGSM | Cadeirydd |
|
|
|||||
NICOLA HARRISON | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
BRIAN PARSONS | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Dr LYNDA MORGAN | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
COLIN JOHN FLEMING DRAGE FCA | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||
JONATHAN COURAGE | Ymddiriedolwr | 12 April 2015 |
|
|
||||
Jane Roberson | Ymddiriedolwr | 23 October 2013 |
|
|
||||
PATRICIA WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLYN RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr Christopher Stephen Varcoe | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEPHEN MILES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.