Hanes ariannol NEW MILLS AND DISTRICT VOLUNTEER CENTRE
Rhif yr elusen: 1097655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.60k | £146.34k | £124.01k | £153.00k | £173.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £151.58k | £131.09k | £136.21k | £149.00k | £186.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.02k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £49.51k | £32.92k | £34.26k | £94.19k | £82.83k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.