ymddiriedolwyr NEW MILLS AND DISTRICT VOLUNTEER CENTRE
Rhif yr elusen: 1097655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Ashton | Cadeirydd | 18 July 2022 |
|
|
||||
Ian Robertson | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Treacy | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|||||
Hazel Body | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Anne Clarke | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Sue Stringer | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Rodney Gilmour | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
David King | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
Dorothy Margaret Scapens | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
||||
Doris Higginbotham | Ymddiriedolwr | 09 July 2014 |
|
|
||||
GILLIAN CHRISTIAN | Ymddiriedolwr | 29 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.