Hanes ariannol FAMILY REFUGEE SUPPORT PROJECT
Rhif yr elusen: 1098825
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £134.52k | £149.55k | £286.44k | £292.03k | £307.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £124.91k | £162.16k | £223.87k | £240.87k | £263.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £132.88k | £163.42k | £182.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £103.41k | £125.41k | £60.21k | £4.50k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.