WORSBROUGH SPORTS AND DEVELOPMENT ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a voluntary community organisation focussing on different activities, mainly sport, football, cricket and junior cricket, brass band and various community groups meet in our premises.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Barnsley
Llywodraethu
- 30 Ebrill 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYNE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|||||
Raymond Pinder | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Jillian Eyre | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
JASON ALDERTON | Ymddiriedolwr | 19 August 2020 |
|
|
||||
Michelle Toone | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Alan Littlewood | Ymddiriedolwr | 15 August 2018 |
|
|
||||
John Kenneth Bywater | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.84k | £45.72k | £61.33k | £38.51k | £65.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.34k | £36.19k | £73.44k | £41.73k | £27.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £31.43k | £32.62k | £22.70k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Ebrill 2025 | 153 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Ebrill 2025 | 153 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Ebrill 2024 | 181 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Ebrill 2024 | 181 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Rhagfyr 2022 | 32 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Tachwedd 2021 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2020
(Mae'r cyfrifon |
17 Tachwedd 2021 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Ionawr 2021 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Ionawr 2021 | 82 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 DECEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
(A) PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF WORSBROUGH BRIDGE, WARD GREEN, WORSBROUGH COMMON, WORSBROUGH DALE AND WORSBROUGH VILLAGE AND THE NEIGHBOURHOOD ( HEREINAFTER CALLED 'THE AREA OF BENEFIT ) WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR SAID INHABITANTS; (B) ESTABLISH, OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF, A COMMUNITY CENTRE AND SPORTS GROUND ( HEREINAFTER CALLED 'THE CENTRE' ) AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME ( WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY ) IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS; ("THE OBJECTS")
Maes buddion
WORSBROUGH BRIDGE, WARD GREEN, WORSBROUGH COMMON, WORSBROUGH DALE AND WORSBROUGH VILLAGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Mitchell Close
Worsbrough
BARNSLEY
South Yorkshire
S70 4RZ
- Ffôn:
- 01226350423
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window