Hanes ariannol CORNWALL MOBILITY CENTRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1096745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.01m £887.10k £999.19k £1.22m £1.25m
Cyfanswm gwariant £999.34k £854.30k £1.08m £1.21m £1.31m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £356.66k £660.35k £360.41k £471.32k £637.43k
Incwm o roddion a chymynroddion £2.00k £207.49k £9.84k £25.99k £3.27k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £9.62k £7.00k £15.15k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £980.32k £632.92k £944.54k £1.18m £1.23m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £18.01k £15.24k £13.71k £15.37k £16.57k
Incwm - Arall £2.91k £24.46k £15.95k £1.28k £2.08k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £999.34k £854.30k £1.08m £1.21m £1.31m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £12.37k £11.47k £15.90k £57.38k £44.82k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0