WORKINGTON JUNIORS FOOTBALL CLUB
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Junior Football Club
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cumbria
Llywodraethu
- 08 Mai 2003: Cofrestrwyd
- 30 Mawrth 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- W.J.F.C. (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.59k | £42.77k | £54.78k | £66.99k | £77.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.63k | £44.77k | £56.53k | £66.97k | £77.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | 28 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | 28 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2018 | 25 Ebrill 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2018 | 25 Ebrill 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 AUGUST 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COMPANY SHALL BE TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN BETWEEN THE AGES OF FIVE AND EIGHTEEN RESIDING IN WORKINGTON AND SURROUNDING AREAS (THE "AREA OF BENEFIT") BY PROVIDING FACILITIES AND OPPORTUNITIES FOR PLAYING FOOTBALL SO AS TO PROMOTE AND ENCOURAGE THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF SUCH CHILDREN.
Maes buddion
WORKINGTON.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window