THE ARTS SOCIETY WOODBRIDGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Active arts society based in Woodbridge, Suffolk with over 400 members. Ten lectures each year on fine art subjects and decorative design, each with attendances of over 200 people at each lecture. Hold local study days, visits and holidays to UK and abroad. Supports Church Recorders, Church Trails and Young Art projects for local schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Suffolk
Llywodraethu
- 24 Mehefin 2003: Cofrestrwyd
- D.D.F.A.S. (Enw gwaith)
- DEBEN DECORATIVE AND FINE ARTS SOCIETY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Nigel Christopher Gibbons | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|
||||
Anne Gartley | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|||||
Sandy Greenard | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Dr Julia Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Claire Harrington | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Nigel Paul Barratt | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Patricia Findley | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|||||
Professor Alexandra Carter | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Anne Barratt | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Carolyn Jill Dicken | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.35k | £16.10k | £21.01k | £21.09k | £26.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.20k | £12.44k | £23.30k | £23.74k | £23.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 OCTOBER 1987 AS AMENDED 19 OCTOBER 1992 AND 21 OCTOBER 1996 AS AMENDED ON 16 OCT 2017 as amended on 15 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
A. THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CULTIVATION, APPRECIATION AND STUDY OF THE DECORATIVE AND FINE ARTS; B. THE CONSERVATION AND PRESERVATION OF THE ARTISTIC HERITAGE OF THE UNITED KINGDOM AND OTHER COUNTRIES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; AND C. THE ADVANCEMENT OF THE ARTS, CULTURE AND HERITAGE, IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION, THE DECORATIVE AND FINE ARTS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Carrick House
The Grove
Melton
WOODBRIDGE
Suffolk
IP12 1FD
- Ffôn:
- 01394382815
- Gwefan:
-
theartssocietywoodbridge.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window