Hanes ariannol NORTH WEST LONDON COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1097648
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £703.35k | £755.26k | £551.65k | £733.56k | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £586.67k | £800.10k | £563.48k | £535.74k | £668.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.86k | £569.54k | £11.19k | £301 | £474.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £9.85k | £9.00k | £0 | £14.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £90.91k | £160.88k | £520.96k | £0 | £108.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £569.54k | £6.83k | £0 | £474.74k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.39k | £15.00k | £10.49k | £4.38k | £2.43k | |
|
Incwm - Arall | £589.20k | £0 | £0 | £728.89k | £520.14k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £404.72k | £543.43k | £544.33k | £406.09k | £558.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £174.90k | £249.62k | £0 | £118.47k | £108.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £404.72k | £0 | £0 | £0 | £558.11k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.