THE FRIENDS OF YARDLEY GRANGE NURSING HOME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Friends of Yardley Grange Nursing Home are people who live near to Yardley Grange Nursing Home working together with staff at the home to make life a little more comfortable for the residents. In particular, the Friends raise funds to purchase extra comforts for residents and spend time with those residents who need or want company.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT Charles JONES | Cadeirydd | 05 October 2016 |
|
|||||
Rebekah Hatfield | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
Maxine McMullan | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
Audrey Tauliczek | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
DOREEN CUFFLIN | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
ALAN MARTIN FCIH | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.59k | £518 | £256 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49k | £0 | £245 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 18 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 13 Tachwedd 2023 | 197 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 16 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 16 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 JANUARY 2003 AS AMENDED 2 JULY 2003 AND 29 SEPTEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS RESIDENT AT YARDLEY GRANGE NURSING HOME WHO ARE IN NEED BY REASON OF AGE, INFIRMITY OR ILLNESS BY THE PROVISION OF EQUIPMENT, FACILITIES AND OTHER SERVICES WHICH WOULD NOT OTHERWISE BE PROVIDED.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
YARDLEY GREAT TRUST
31 OLD BROOKSIDE
BIRMINGHAM
B33 8QL
- Ffôn:
- 01217847889
- E-bost:
- ALAN.C.MARTIN.UK@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window