Hanes ariannol VALEPLUS (CYMRU) & VALEPLUS EXTRA
Rhif yr elusen: 1099224
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £383.30k | £468.02k | £452.88k | £386.10k | £487.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £387.42k | £444.38k | £432.67k | £429.42k | £465.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £320.12k | £276.79k | £215.15k | £334.82k | £360.85k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £32.45k | £187.88k | £25.75k | £16.47k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.