ymddiriedolwyr VALEPLUS (CYMRU) & VALEPLUS EXTRA
Rhif yr elusen: 1099224
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Hunter Andrews | Cadeirydd | 22 October 2019 |
|
|
||||||||||
David Stevens | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||||||||
Bethan Owen | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||||||||
Isabel Graham | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||||||||
Victoria Andrews | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||||||||
Wanda Jeanes | Ymddiriedolwr | 22 January 2018 |
|
|
||||||||||
John Keith Williams | Ymddiriedolwr | 22 January 2018 |
|
|||||||||||
Jennifer Morgan | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
||||||||||
Jane Musson | Ymddiriedolwr | 22 April 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.