Hanes ariannol WILD FUTURES
Rhif yr elusen: 1102532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £609.38k | £482.58k | £548.08k | £477.32k | £692.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £569.34k | £558.19k | £479.52k | £559.23k | £603.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.54k | £1.56k | £132.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £558.84k | N/A | £522.39k | N/A | £603.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £5.14k | N/A | £66.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £29.88k | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.70k | N/A | £4.44k | N/A | £7.31k | |
|
Incwm - Arall | £9.96k | N/A | £16.10k | N/A | £14.90k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £87.89k | N/A | £86.24k | N/A | £43.09k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £495.25k | N/A | £431.89k | N/A | £532.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £74.09k | N/A | £47.63k | N/A | £41.28k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.85k | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £29.25k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.