THE GIBSON CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust provides provides grants and assistance to young people in the Gloucestershire and North Wiltshire area and in any developing country worldwide to address a particular domestic, educational or entrepreneurial need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerloyw
- Wiltshire
- Ethiopia
Llywodraethu
- 18 Mawrth 2003: Cofrestrwyd
- 25 Chwefror 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.12k | £811 | £1.08k | £567 | £456 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.48k | £12.06k | £16.95k | £10.05k | £6.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2014 | 06 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2013 | 27 Tachwedd 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2012 | 05 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2011 | 11 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 20/01/2003 AS AMENDED BY DEED DATED 01/06/2005 AS AMENDED BY DEED DATED 29/01/2014
Gwrthrychau elusennol
SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION THINK FIT IN THE COUNTIES OF GLOUCESTERSHIRE, SOUTH GLOUCESTERSHIRE AND WILTSHIRE AND IN ANY DEVELOPING COUNTRY WORLDWIDE.
Maes buddion
COUNTIES OF GLOUCESTERSHIRE, SOUTH GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND ANY DEVELOPING COUNTRY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window