STRATFORD DEVELOPMENT PARTNERSHIP FOR REGENERATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AS THE TRUSTEES MAY, IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION, THINK FIT. THE TRUSTEES HAVE TENDED TO FOCUS MAINLY ON THE EAST OF LONDON WHERE THERE ARE HIGH LEVELS OF DEPRIVATION. ACTIVITY HAS DECREASED DUE TO TRUSTEES EVALUATING THE NATURE OF FUNDING AWARDED PREVIOUSLY AND THE NEEDS OF ITS TARGET AREA
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 27 Hydref 2003: Cofrestrwyd
- 12 Chwefror 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.43k | £15.37k | £38.61k | £982 | £385 | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.40k | £313.07k | £2.47k | £192.51k | £360 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 14 Gorffennaf 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 29 Medi 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 02 Tachwedd 2015 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 02 Tachwedd 2015 | 2 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 DECEMBER 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19 SEPTEMBER 2003.
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AS THE TRUSTEES MAY. IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION, THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE LOCALLY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN GREATER LONDON.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window