SECRET WORLD WILDLIFE RESCUE

Rhif yr elusen: 1097119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Secret World Wildlife Rescue (SWWR) exists to relieve the suffering of British wildlife, to encourage respect and tolerance for wildlife and to further its conservation. We do this by: Providing a public rescue, rehabilitation and release service for injured, sick and orphaned wildlife; educating the public, delivering conservation projects, disseminating data and delivering professional training.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anifeiliaid
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
  • De Swydd Gaerloyw
  • Dinas Bryste
  • Dorset
  • Dyfnaint
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Medi 2005: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Richard Hockey Cadeirydd 04 May 2023
Dim ar gofnod
Gail Teresa Burfitt Ymddiriedolwr 17 September 2024
Dim ar gofnod
Hilary Loveday Bloor Ymddiriedolwr 07 December 2023
Dim ar gofnod
Dr Dominic Simon Markham Phillips Ymddiriedolwr 09 June 2022
Dim ar gofnod
Wendy Jane Goodwin Ymddiriedolwr 12 August 2021
Dim ar gofnod
Chris Stenlake Ymddiriedolwr 06 February 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £908.08k £1.04m £1.38m £1.17m £1.60m
Cyfanswm gwariant £844.27k £798.01k £920.21k £1.22m £1.35m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.94k £31.43k £14.90k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £703.56k £768.85k £1.13m £846.12k £1.22m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £182.84k £183.23k £225.28k £303.75k £356.21k
Incwm - Weithgareddau elusennol £16.16k £4.64k £878 £4.42k £10.31k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £356 £967 £844 £744 £7.36k
Incwm - Arall £5.16k £86.22k £22.61k £10.74k £8.71k
Incwm - Cymynroddion £440.48k £351.76k £630.26k £452.41k £803.73k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £667.76k £633.16k £743.97k £902.99k £921.89k
Gwariant - Ar godi arian £176.51k £160.05k £170.81k £305.57k £422.78k
Gwariant - Llywodraethu £6.81k £4.80k £5.43k £9.63k £6.88k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £4.80k £5.43k £9.63k £6.88k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £1.04m £1.02m £1.86m £1.95m £1.89m
Buddsoddiadau tymor hir £627 £627 £627 £627 £627
Cyfanswm asedau £750.48k £1.01m £635.35k £501.53k £821.47k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£10.00k £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £32.84k £29.38k £42.06k £51.56k £59.60k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 14 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 14 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 15 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 15 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 17 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 17 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 20 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 28 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 28 JUNE 1994 AS AMENDED 27 JANUARY 1997 AND 25 MAY 2005 (AS AFFECTED BY A UNITING DIRECTION MADE UNDER S.96 OF THE CHARITIES ACT 1993 AND DATED 11 AUGUST 2005)
Gwrthrychau elusennol
THE CARE AND REHABILITATION OF ORPHANED INJURED OR OTHERWISE DISTRESSED WILDLIFE. TO EDUCATE AND FURTHER THE PUBLIC'S UNDERSTANDING OF WILD CREATURES AND TO ENCOURAGE TOLERANCE APPRECIATION AND RESPECT FOR ALL WILDLIFE
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, SOMERSET.
Hanes cofrestru
  • 01 Medi 2005 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Secret World Wildlife Rescue
New Road
East Huntspill
Highbridge
Somerset
TA9 3PZ
Ffôn:
01278783250